李慧军,男,汉族,1963年3月出生,河南登封人,中共党员,1987年9月参加工作,大学学历,副教授。现任郑州大学纪委书记,主持校纪委全面工作。
1983年9月至1987年7月,郑州大学新闻系新闻学专业学习。
1987年7年至1991年7月,郑州大学校团委科员(其间:1987年7月至1988年9月,河南省商城县扶贫)。
1991年7月至1993年1月,郑州大学党委办公室干部,
1993年1月至1995年4月,郑州大学信息信访科副科长。
1995年4月至1998年6月,郑州大学信息信访科科长。
1998年6月至2004年6月,郑州大学党委办公室副主任。
2004年6月至2009年2月,郑州大学党委组织部副部长、正处级组织员(其间:2006年9月至11月,国家教育行政学院第26期中青年干部培训班学习)。
2009年2月至2009年11月,郑州大学党委组织部部长。
2009年11月至2014年9月,郑州大学党委委员、党委组织部部长(其间:2012年3月至6月河南省委党校第50期中青年干部培训班学习)。
2014年9月至今,郑州大学党委常委、纪委书记。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请
点击举报。